Suchergebnisse Einfache Suche
Ihre Suchanfrage |
|
Ihre Suche ergab 115 Treffer | Anfang | zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | weiter | Ende |
PERSON | 17 Treffer (1-17) | ||
---|---|---|---|
Davensberg, (von) Johanna †1678-00-00 | |||
Droste zu Hülshoff Dietrich *1640 †1678-09-02 | |||
Droste zu Vischering Heidenreich *1616 †1678-08-06 | |||
Edelblut Heinrich *1630-00-00 †1678-00-00 | |||
Galen zu Assen, von Wilhelm Goswin Anton *1678-10-01 †1710-09-11 | |||
Galen, von Christoph Bernhard *1606-10-12 †1678-09-19 | |||
Kerßenbrock, von Ferdinand *1678 †1754-10-23 | |||
Kettler zu Harkotten ex Bollen, von Goswin Kaspar Heidenreich *1625 [um] †1678-09-28 | |||
Korff gt. Schmising zu Tatenhausen, von Johann Adolf *1619 †1678-08-03 | |||
Korff-Schmising, von Johann Adolf †1678-08-03 | |||
Lennep Benedictus *1635-00-00 †1678-00-00 | |||
Otto Sebastian *1607-10-28 †1678-08-11 | |||
Schmitz Coelestin †1678-00-00 | |||
Schräder Maurus †1678-00-00 | |||
Tunneken Christian †1678-00-00 | |||
Velen zu Velen, von Anton Heinrich Hermann *1678-01-03 †1752-04-14 | |||
Zeppenfeld, von Johann †1678-00-00 | |||
REGESTEN / DWUD | 8 Treffer (1-8) | ||
---|---|---|---|
1678-01-02 | Archiv: Münster, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (Dep.) Bestand: Urkunden | Regest | |
Nienborg
Jan Caspar von Mönnich und dessen Frau Anna Scherlotte von Groll zum Eickhof unf Nienborg verkaufen drei Stück Saatland, das erste zwischen Land der Witwe Aßwer Nocken und Peter Gerdes, das zweite zwischen Land Gerd Niehoffs und Steffen Jacobis, das dritte zwischen Land Niehoffs und Arnd Hermanns im Eiler Esch, Ksp. Epe, die zur Zeit Johann Necke unterhat, an diesen und dessen Frau Agnes [. . .] | |||
1678-01-03 | Archiv: Landsberg-Velen, Gesamtarchiv von (Dep.) Bestand: Raesfeld | Regest | |
Friedrich Wilhelm Markgraf zu Brandenburg usw., belehnt, nachdem Alexander Graf von Velen und Megen 1677 Januar 13 mit dem Zehnt zu Möllinkum belehnt worden war, jetzt dessen Sohn Ferdinand Gottfried Grafen von Velen.
Siegelankündigung Z... | |||
1678-01-12 | Archiv: Ledebur, Familie von Bestand: Urkunden | Regest | |
Johann Albrecht Ledebur zur Mühlenburg entläßt seine Magd Catharina Margaretha Knapmans, Tochter des Hinrich K. und der Maria Goeners Bsch. Syle Ksp. Enger, aus der Leibeigenschaft.
Mühlenburg | |||
1678-01-25 | Archiv: Minden, Fürstentum und Domkapitel Bestand: Lehen, Urkunden | Regest | |
Belehnung des Heinrich Knolle mit Ländereien vor Münder. | |||
1678-01-27 | Archiv: Berleburg, Fürstliches Archiv Bestand: Urkunden | Regest | |
1678-01-27 | Archiv: Fürstenberg Bestand: Urkunden | Regest | |
1678-01-28 | Archiv: Fürstenberg Bestand: Urkunden | Regest | |
1678-01-30 | Archiv: Hameren (Dep.) Bestand: Hameren, Haus, Urkunden | Regest | |
Die Familie v. Raesfeld überweist der Äbtissin von Vreden Silber-Geschirr für die Aufnahme eines Frl. v. Raesfeld zu Vreden. | |||
Anfang | zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | weiter | Ende | Zum Seitenanfang |