PERSON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Ascheberg zu Venne, von | |||||||||
VORNAME | Johann Matthias Kaspar | |||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||
GEBURT DATUM | 1737-01-14 Suche | |||||||||
GEBURT ORT | Venne | |||||||||
TAUFNAME | Johann Matthias Kaspar Friedrich Josef | |||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||
EHEPARTNER | (I) 11.06.1766, Bentheim: Etzbach zu Langen, Franziska /Maria Carolina Josefa Ferdinanda von(02.02.1744 Langen bei Bentheim-05.08.1821 Münster, beerdigt in Venne), Eltern: Franz Arnold /Levin (04.03.1708-10.12.1757), Herr auf Langen, 1757 Fürstlich Bentheimer Landdrost, und (27.02.1740) Maria Barbara /Louise Theodora von Brabeck zu Lethmate (um 1702-29.05.1779) | |||||||||
TOD DATUM | 1818-08-03 Suche | |||||||||
TOD ORT | Ihorst | |||||||||
VATER | Ascheberg zu Venne, Ernst Friedrich von | |||||||||
MUTTER | Droste zu Füchten, Sophia Ursula (16.10.1707-10.05.1771) | |||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Lüdinghausen, Kreis | Landrat/Landrätin | 1 | 1804-02-18 - 1806-03-18 | |||||||||
BIOGRAFIE | 1760 Dompräbende in Münster nach Resignation seines Onkels Karl Heinrich (A: 27.09.1760, E: 28.09.1760, R: 17.11.1765 als Platzhalter für seinen jüngeren Bruder Karl Ludwig), 27.11.1762 Wirklicher Landrat, (1763) Deputierter des Domkapitels bei der Landschaftspfennigkammer, 09.01.1766 Aufschwörung zur Münsterschen Ritterschaft, 11.06.1766 Heirat, 03.03.1766 Geheimer Rat und Kriegsrat; letzter Direktor des Burgmannskollegiums von Vechta, 15.05.1799 Amtsdroste des Amts Werne als Nachfolger von Adrian Wilhelm v. Nagel zu Itlingen, 18.02.1804-18.03.1806 Landrat von Lüdinghausen (Erbfürstentum Münster, Preußen), Maire von Drensteinfurt; Stammherr QUELLEN. AVenne: (AT) DK MS, AT III 53; MSRitterbuch 2-8 - (T) 93 - (L) MLA 52-433 - (TOD) ATatenhausen, Tatenhausen 351 - (PB) Beiträge im "Münsterischen gemeinnützlichen Wochenblatt". - (LIT) DBA 36-275. - Keinemann (1967), S. 319f. - Kohl (1982), Bd. 4/2, S. 754. - Lassaulx (1965), S. 180-182. - Schrader, DH 8.
| |||||||||
QUELLE | Weidner, Marcus | Landadel in Münster 1600-1760 | Nr. 008, S. 632 | Kreis Coesfeld | S. 346f. | Landräte und Oberkreisdirektoren 1804-2008 der Kreise Coesfeld und Lüdinghausen | S. 14 | |||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-15 | |||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | |||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1230 | |||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 31 | |||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per775 | ||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang |