PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Campe, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Rudolf | ||||||||||||||||
TITEL | Dr. jur. utr. | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Regierungspräsident in Minden | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1860-02-10 Suche | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Bückeburg | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Rudolf Ernst Emil Otto | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 23.07.1887, Hannover: Deneke, Hedwig, Caroline Agnes Charlotte (04.03.1864-21.10.1946), Eltern: Deneke, Karl, Justizrat, und Stünkel, Louise | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1939-06-23 Suche | ||||||||||||||||
TOD ORT | Hildesheim | ||||||||||||||||
VATER | Campe, Karl Heinrich Siegfried von | ||||||||||||||||
MUTTER | Uslar-Gleichen, Klara von | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Minden, Regierungsbezirk | Regierungspräsident/in (RP) | 15 | 1917-05-09 - 1920-04-09 | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Niedersächsischer Uradel des Bistums Hildesheim. 05.04.1879 Zeugnis der Reife am Gymnasium Bückeburg; Universität Freiburg, 1 Semester Rechte; dgl. Leipzig, 1 Semester Rechte; dgl. Königsberg, 1 Semester Rechte; dgl. Göttingen, 3 Semester Rechte; 10.06.1882 Prüfung zum Gerichts-Referendar beim Oberlandesgericht Celle "gut"; 16.03.1887 dgl. z. Gerichts-Assessor "gut"; 28.07.1882 Dr. iuris utriusque Göttingen; kein Militärdienst; 13.06.1882 Ernennung zum Gerichts-Referendar (Oberlandesgericht Celle); 24.03.1887 dgl. z. Gerichts-Assessor; 28.03.1887 Überweisung an das Amtsgericht Liebenburg; 20.09.1890 dgl. an das Amtsgericht Göttingen; 04.07.1891 Hilfsrichter in Hildesheim; 21.05.1894 Ernennung zum Amtsrichter am Amtsgericht Northeim; 21.11.1898 dgl. zum Landrichter am Landesgericht Hildesheim; 11.05.1901 dgl. zum Landgerichtsrat; 19.06.1906 dgl. zum Landgerichtsdirektor am Landesgericht Hildesheim; 27.08.1916 Ernennung zum Landgerichtspräsidenten am Landesgericht Stade; 09.05.1917 Ernennung zum Präsidenten der Regierung Minden; 09.04.1920 Versetzung in den einstweiligen Ruhestand auf eigenen Antrag; 16.04.1921 Eintritt in den Ruhestand. Mitglied des Abgeordnetenhauses; Mitglied des westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst; politische Richtung: vor 1918 nationalliberal; 1920 Vorsitzender der Landtagsfraktion der DVP; Roter Adlerorden IV. Klasse; Kronenorden III. Klasse; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Geheimer Justizrat; Dr. theol. h. c. der evangelischen theologischen Fakultät der Universität Breslau. StA Detmold, PA Regierung Minden Nr.182-186.
Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 041, S. 257 Lilla, Joachim | Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46) | S. 131. | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 126265275 | ||||||||||||||||
QUELLE | Siemer, Ernst | 175 jahre alt - Bezirksregierung in Ostwestfalen 1816-1991 | S. 124-125 Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 041, S. 257 Lilla, Joachim | Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46) | S. 131 | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-09-23 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2244 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 28 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per370 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang |