Suchergebnisse Systematik-Suche
Ihre Suchanfrage |
|
Ihre Suche ergab 178 Treffer | Anfang | zurück | 1 | 2 | ... | weiter | Ende |
INSTITUTION | 2 Treffer (1-2) | |
---|---|---|
Arnsberg | Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstraße 1 59821 Arnsberg poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de | |
Münster | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen Bohlweg 2 48147 Münster westfalen@lav.nrw.de | |
LINKKATALOG | 2 Treffer (1-2) | |
---|---|---|
Universitäten | The UC Prussia Project http://www.demog.berkeley.edu/prussia/ | |
Verwaltungsbehörden, Regierungen | Bezirksregierung Arnsberg http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de Bezirksregierung Arnsberg | |
LITERATUR | 19 Treffer (1-19) | |
---|---|---|
2019 | Sollbach-Papeler, Margrit Schulstreiks und Sammelschulen | |
2017 | Die Annahme fester Familiennamen der Juden in Westfalen Münster 2017 | |
2016 | Schulte-Hobein, Jürgen 200 Jahre Bezirksregierung Arnsberg (1816 bis 2016) Arnsberg 2016 | |
2009 | Die Bestände des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen Abteilung Westfalen Düsseldorf 2009 | |
2008 | Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe Münster 2008-2016 | |
2007 | Werden / Wachsen / Wirken Arnsberg 2007 | |
2004 | Lilla, Joachim Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46) Münster 2004 | |
2004 | Die Bestände des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Staatsarchiv Münster Münster 2004 | |
1999 | Behr, Hans-Joachim Die Regierung in Arnsberg 1815-1945 | |
1996 | Bahne, Siegfried Ernst von Bodelschwingh - ein preußischer Staatsmann und Politiker aus der Zeit der Restauration, Revolution und Reaktion | |
1994 | Ritzi, Christian Handwerkerqualifikation und Industrialisierung | |
1980 | Westfalen Marburg/Lahn 1980 | |
1969 | Wegmann, Dietrich Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 Münster 1969 | |
1967 | Südwestfalen Gestern - Heute Berlin 1967 | |
1964 | Der Landkreis Arnsberg 1964 | |
1963 | Der Regierungspräsident [Arnsberg], seine Geschichte, seine Aufgaben, seine Arbeit 1963 | |
1856 | Jacobi, Ludwig Hermann Wilhelm Das Berg-, Hütten- und Gewerbewesen des Regierungs-Bezirks Arnsbergs in statistischer Darstellung Iserlohn 1856 | |
1855 | Seibertz, J[ohann] S[uibert] Übersicht zur Geschichte des Regierungsbezirks Arnsberg | |
1828 | Zedlitz, von Die Staatskräfte der Preußischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III. Berlin 1828 | |
PERSON | 66 Treffer (1-66) | |
---|---|---|
Achenbach, (von) Heinrich *1829-11-23 †1899-07-09 | ||
Bake, von Alfred Georg *1854-03-08 †1934-04-12 | ||
Bardeleben, von Moritz *1814-11-17 †1890-01-08 | ||
Bergenthal Maximilian *1874-01-19 | ||
Bernuth, von Friedrich *1757-02-10 †1832-10-08/10 | ||
Berve Raghilt *1933-00-00 | ||
Biernat Hubert *1907-06-11 †1967-10-30 | ||
Bodelschwingh, von Ernst *1794-11-26 †1854-05-18 | ||
Bodelschwingh, von Karl *1800-12-16 †1873-05-10 | ||
Brauns Carl *1885-05-10 | ||
Bubner Karl *1902-01-16 †1987-08-16 | ||
Coels von der Brügghen, von Franz *1858-01-27 †1945-10-08 | ||
De Terra Adolf *1878-07-23 †1942-05-20 | ||
Dellenbusch Karl Eugen *1901-10-11 †1959-10-19 | ||
Diegel Helmut | ||
Dielitz Hans *1886-01-26 †1972-02-02 | ||
Drewke Renate | ||
Eickhoff Lotar *1895-09-01 †1970-09-19 | ||
Ewers Carl *1902-02-07 †1981-11-10 | ||
Flemming, von Karl *1783-12-18 †1866-02-18 | ||
Fries Fritz *1887-03-08 †1967-05-25/26 | ||
Gildemeister Stephan *1889-12-02 | ||
Grünschläger Richard | ||
Hecker, von Walter *1883-09-27 | ||
Heeke August *1881-04-29 †1964-05-13 | ||
Holtzbrinck, von Heinrich Wilhelm *1809-01-03 †1877-06-24 | ||
Houwald, von Gustav *1862-05-16 | ||
Hüesker Max *1883-03-08 †1961-10-18 | ||
Itzenplitz, von Heinrich *1799-02-23 †1883-02-15 | ||
Jenner Hans *1882-04-27 | ||
Kessler Georg *1782-03-24 †1846-05-18 | ||
Knoop Rudolf *1899-10-25 †1976-03-25 | ||
Kropff, von Wieprecht *1908-07-16 †1978 | ||
Krug von Nidda, von Ludwig (Louis) *1821-01-25 †1902-08-26 | ||
Kuschke Wolfram | ||
König Max *1868-05-03 †1941-01-31 | ||
Lüpke, von Hermann *1884-08-28 †1973-05-13 | ||
Matthäus Gerhard *1898-12-10 | ||
Niewiesch Viktor *1877-05-03 | ||
Nölting Wilhelm Carl August Erik *1892-11-20 †1953-07-16 | ||
Pfeffer Emil *1865-02-21 | ||
Potthoff Wilhelm *1883-07-08 | ||
Renvers, (von) Ludwig *1855-12-17 †1936-04-14/17 | ||
Rick Anton *1887-09-21 †1953 [ca.] | ||
Rosen, von Alfred *1825-04-30 †1912-09-19 | ||
Ruhs Walter *1902-01-29 †1989-10-03 | ||
Runte Ludwig *1896-02-19 †1958-11-17 | ||
Sandes von Hoffmann Hans-Heinrich *1885-01-10 †1941-01-04 | ||
Sandt, van de Theodor *1900-11-12 †1982-09-25 | ||
Schlensker Ernst *1908-07-10 †1978-02-21 | ||
Schwerin, von Friedrich Ernst *1863-06-04 †1936-08-16 | ||
Simons Karl *1877-01-30 | ||
Spankeren, von (van) Friedrich Wilhelm [Franz] *1804-07-23 †1886-03-21 | ||
Spiritus Paul *1885-12-30 | ||
Spude Carl Albert *1852-07-03 †1914-12-30 | ||
Steinmann, (von) Georg *1830-10-07 †1901-06-04 | ||
Stier Erich *1895-08-27 †1968-07-06 | ||
Stockhausen, von Maximilian *1890-02-11 †1971-01-31 | ||
Suesmann Herbert *1885-05-25 | ||
Ulrich Rudolf Carl *1819-06-21 †1905-05-03 | ||
Viernow Adolf *1886-01-19 | ||
Vogeler Friedrich *1883-10-04 †1945-05-09 | ||
Winzer Wilhelm Julius Reinhold *1834-12-30 †1919-03-12 | ||
Wolfart Ludwig *1775-07-18 †1855-03-06 | ||
Zacher Wilhelm *1891-08-05 †1957-01-05 | ||
Ziegler Fritz | ||