Suchergebnisse Systematik-Suche
Ihre Suchanfrage |
|
Ihre Suche ergab 36 Treffer |
INSTITUTION | 3 Treffer (1-3) | ||
---|---|---|---|
Ahaus | Stadt Ahaus Rathausplatz 1 48683 Ahaus info@ahaus.de | ||
Ahaus | Stadtarchiv Ahaus Rathausplatz 1 48683 Ahaus m.pfeiffer@ahaus.de | ||
Ahaus-Wüllen | Heimatverein Wüllen Baldamusstraße 19 48683 Ahaus-Wüllen | ||
LINKKATALOG | 1 Treffer (1-1) | ||
---|---|---|---|
Kreise, Kommunen | Ahaus http://www.ahaus.de Stadt Ahaus | ||
LITERATUR | 17 Treffer (1-17) | ||
---|---|---|---|
2015 | Terhalle, Hermann Das Westmünsterland vor 200 Jahren Vreden 2015 | ||
2007 | Tschuschke, Volker Die Edelherren von Ahaus Vreden 2007 | ||
2006 | Westfälischer Städteatlas Altenbeken 2006 | ||
2006 | Westfälischer Städteatlas Altenbeken 2006 | ||
1997 | Hegemann, Rudolf (Bearb.) / Lehmköster, Franz Beitrag zur Geschichte der Stadt Ahaus [Ahaus] 1997 | ||
1993 | Wermert, Josef Haus Stevening in Wüllen | ||
1988 | Kohl, Wilhelm (Bearb.). Quellen zur Geschichte von Ottenstein Ahaus 1988 | ||
1979 | Kohl, Anna-Luise (Bearb.) Das Bürgerbuch der Stadt Ahaus 1400-1811 Ahaus 1979 | ||
1979 | Ilisch, Peter Zur Geschichte der bischöflich-münsterischen Fayencemanufaktur in Ahaus | ||
1979 | Bierhaus, August Bodenfunde aus der Ahauser Fayence-Manufaktur | ||
1936 | Rave, Wilhelm Bericht des Provinzialkonservators pber das Jahr 1936 | ||
1934 | Rave, Wilhelm Bericht des Provinzialkonservators über das Jahr 1934 | ||
1934 | Rensing, Theodor Schloß Ahaus und sein Baumeister | ||
1916 | Storp, Klemens Münsterische Goldschmiedearbeiten in Ahaus | ||
1873 | Tücking, Carl Geschichte der Herrschaft und der Stadt Ahaus | ||
1872 | Tücking, Carl Geschichte der Herrschaft und der Stadt Ahaus | ||
1869 | Tücking, Carl Geschichte der Herrschaft und der Stadt Ahaus | ||
ZEITSCHRIFT | 2 Treffer (1-2) | ||
---|---|---|---|
Kreise, Kommunen | Westmünsterland - Jahrbuch des Kreises Borken 1958 - | ISSN 0937-1508 | ||
Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | Wüllener Heimatblätter 1986 - | | ||
PERSON | 5 Treffer (1-5) | ||
---|---|---|---|
Busch-Schücking Katharina *1791-00-00 †1831-00-00 | |||
Gruwe Ludwig *1811-09-02 †1897-01-05 | |||
Wildermann Johannes | |||
Ziegler Karl *1814-03-31 †1883-10-26 | |||
Zurmühlen Paul *1828-10-09 †1898-04 | |||
CHRONOLOGIE | 4 Treffer (1-4) | ||
---|---|---|---|
1177 Unterwerfung des Edelherrn Johann von Ahaus | |||
1863 - 13. Oktober Brandkatastrophe in Ahaus | |||
1940 - 23. August "Arbeitserziehungslager" | |||
1992 - 25. Juni Erste "Castor"-Behälter werden im Zwischenlager Ahaus eingelagert | |||
REGESTEN / DWUD | 4 Treffer (1-4) | ||
---|---|---|---|
1459-12-22 | Archiv: Borken, Stadtarchiv Bestand: Urkunden | Regest | |
Engelbert Hardenacke, seine Ehefrau Lyse und beider Tochter Bate verkaufen Koenen Stevenynck, Bürger zu Ahaus (ten Ahus), die erbliche Jahresrente von 10 Schillingen, die in dem Hauptbrief, zu dem dieses Transfix gehört, näher beschrieben wird. Die Verkäufer verzichten in aller Form auf die Rente, übertragen sie zugleich mit dem Hauptbrief an den Käufer und versprechen diesem Währschaft.
Engelbert [. . .] | |||
1563-12-20 | Archiv: Ruhr (Dep.) Bestand: Urkunden | Regest | |
Vor Everhardt von der Mark, Münsterscher Richter zum Steinen Kreuz zu Ahaus und Ottenstein, verkaufen Georg Spoltmann, Bürger zu Ahaus, und seine Frau Aelke an den Fürstbischöfl. Weinschenk Michael Weiganth und dessen Frau Gertrud für 200 Taler bei halbjährl. Kündigung eine jährl. Rente von 11 Talern aus ihrem Haus und Grund vor dem Ahuis, an der Kolden Aa, zwischen dem Poggenvoert und Brinckings [. . .] | |||
1585-12-09 | Archiv: Clerus secundarius Bestand: Urkunden | Regest | |
Johannes von Schaten, Vikar des Altars Ss. Annae et Georgii in der Kirche zu Nienborg, bekennt als Herr des Erbes und Gutes Eveking im Kirchspiel Wüllen, dass die Besitzer desselben Gutes, die Eheleute Johan und Anna Evekinck am 01.05.1575 (in anno seventich vive, am dage Philippi et Jacobi gnant Meydach) von dem mittlerweile verstorbenen Steffen Hemeker und seiner Frau Catharina eine Hauptsumme von [. . .] | |||
1657 | Archiv: Hameren (Dep.) Bestand: Hameren, Haus, Urkunden | Regest | |
Bischof Christof Bernhard v. Münster belehnt den Ferdinand v. Raesfeld zu Hamern mit Besitzungen in den Kirchspielen Billerbeck, Nottuln und Ahaus. | |||
Zum Seitenanfang |