PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bodelschwingh, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Franz | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1827-11-09 Suche | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Haus Marck bei Tecklenburg | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Franz August Karl Ludwig | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 10.08.1855, Endenich: Hymmen, Klara von (geb. 11.04.1832), Eltern: Ludwig Anton Friedrich Heinrich Eberhard von Hymmen, und Klara Henriette Franziska Wilhelmine von Ammon | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1890-04-03 Suche | ||||||||||||||||
TOD ORT | Bückeburg | ||||||||||||||||
VATER | Bodelschwingh, Ernst Albert Karl Wilhelm Ludwig von | ||||||||||||||||
MUTTER | Diest, Charlotte von | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Hamm, Kreis | Landrat/Landrätin | 5 | 1865-09-02 - 1866-10-04 02.09.1865: Ernennung zum Landrat Kreis Hamm unter Erlass der Prüfung | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Sohn von Ernst von Bodelschwingh, Schwager von Reinhard von Hymnen, Rittergutsbesitzer auf Velmede und Töddinghausen (zusammen 250 ha). Ostern 1848 Zeugnis der Reife am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Berlin; 1jährige Lehrzeit auf der Oberförsterei Himmelpforten/Möhne; Ostern 1849 Forstlehranstalt zu Neustadt E/W; 1850 Freiwilliger beim Gardejäger-Bataillon; September 1851 forstwissenschaftliche Tentamen bestanden; Oberförsterei Abtshagen bei Stralsund; Oberförsterei Siegburg; August 1854 Oberförsterexamen bestanden; Januar 1859 kommunale Verwaltung der Oberförsterei Krofdorf, Kreis Wetzlar; 15.06.1860 Ernennung zum Oberförster in Krofdorf; 07.07.1865 einstimmig zum 1. Kandidaten für das Landratsamt Kreis Hamm gewählt; 02.09.1865 Ernennung zum Landrat (Kreis Hamm) unter Erlaß der Prüfung; 20.09.1866 Gesuch um Entlassung als Landrat; 04.10.1866 Entlassung; 24.10.1866 Ernennung zum Forstinspektor bei der Regierung Trier. StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 87, 182; GStA Berlin, Rep. 77, Nr. 4438. | ||||||||||||||||
QUELLE | Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 020, S. 247f. | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-11 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1683 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 35 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per740 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang |