PERSON | (102 KB) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Vincke, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Ernst | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1819-09-24 Suche | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Ernst Friedrich Wilhelm Karl | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 14.07.1855, Hamm: Khaynach, Mathilde Gisberta Wilhelmine Auguste von, verw. Regenhertz (25.05.1815-23.01.1891), Eltern: Friedrich Adolf von Khaynach, preuß. Hauptmann, und Karoline von Duderstadt | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1856-04-11 Suche | ||||||||||||||||
TOD ORT | Hamm | ||||||||||||||||
VATER | Vincke, Ludwig von | ||||||||||||||||
MUTTER | Syberg, Eleonore Wilhelmine Luise Friederike von | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Hamm, Kreis | Landrat/Landrätin | 3 | 1845-08-01 - 1856-04-11 01.08.1845: Ernennung zum Landrat Kreis Hamm unter Vorbehalt der Prüfung; 14.02.1846: Prüfung bestanden | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Sohn von Ludwig von Vincke. Bis 1833 Unterricht durch Privatlehrer; August 1833 Aufnahme in die 3. Klasse des Kadetten-Korps in Berlin; Juli 1836 Offiziersexamen bestanden; 16.08.1836 Versetzung als Offizier zum 8. Husaren-Regiment in Düsseldorf; Entlassung aus dem aktiven Militärdienst; 31.03.1846 Verleihung des Charakters als Premier-Leutnant; 30.11.1844 mit 9 von 20 Stimmen zum 1. Kandidaten für das Landratsamt Hamm gewählt; 01.08.1845 Ernennung zum Landrat unter Vorbehalt der Prüfung; 14.02.1846 Prüfung zum Landrat bei der Regierung Arnsberg "zur Verwaltung eines Landratsamtes fähig"; 19.11.1850 bei der Mobilmachung zum 16. Landwehr-Regiment einbeordert. Häufige Zurechtweisungen und Ordnungsstrafen wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber der vorgesetzten Behörde; 29.12.1853 die Regierung Arnsberg droht, die Eröffnung einer Disziplinaruntersuchung gegen Vincke zu beantragen, da die wiederholt bestraften Ungebührlichkeiten nicht aufgegeben worden sind. StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 169. | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 117704692X | ||||||||||||||||
QUELLE | Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 232, S. 343 Wolf, Manfred (Bearb.) | Nachlässe aus Politik und Verwaltung | S. 130 | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-25 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2019-06-11 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1941 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 15 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per951 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang |